Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 67, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 fjernes Navne: MUSHOLM TEAM DEVELOPMENT ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Revisor: Ludvig Christian Stenild Møller, Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Stiftere: Pavia Kristian Thanning Mortensen, Chi Keung Chan (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 fjernes Direktion: Carl Boye Rytter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Direktion: Carl Boye Rytter (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 fjernes Direktion: Chi Keung Chan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, produktion, service og handel med industrielle produkter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Navne: MUSHOLM TEAM DEVELOPMENT ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-01 tilføjes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Vedtægter: 2002-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-31 fjernes Navne: CHAN & MORTENSEN ApS (offentliggjort 2000-07-19)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2000-08-15)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 67, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-04 tilføjes Direktion: Chi Keung Chan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2000-08-15)
Den 2000-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Navne: CHAN & MORTENSEN ApS (offentliggjort 2000-07-19)
Den 2000-07-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Revisor: Ludvig Christian Stenild Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Stiftere: Pavia Kristian Thanning Mortensen, Chi Keung Chan (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)