Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Krarup Kjær | 26.05.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Richard Valentin Nijhout | 11.01.2016 | 26.05.2023 | adm. dir |
Martin Madsen | 04.12.2013 | 11.01.2016 | adm. dir |
Martin Kjær Petersen | 25.10.2010 | 04.12.2013 | direktør |
Christos Kyriakidis | 19.04.2007 | 25.10.2010 | direktør |
Per Schierning Lundgren | 09.05.2006 | 19.04.2007 | direktør |
Lars Bo Lauritzen | 28.02.2005 | 28.02.2005 | direktør |
Kim Ole Vandbæk | 25.09.2003 | 19.04.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Krarup Kjær | 26.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Reher | 26.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Eltang | 26.05.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Krarup Kjær | 05.05.2017 | 25.05.2023 | formand |
Flemming Eltang | 11.01.2016 | 25.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Richard Valentin Nijhout | 04.12.2013 | 26.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Karstensen | 06.08.2009 | 11.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Schierning Lundgren | 19.04.2007 | 05.05.2017 | formand |
Christos Kyriakidis | 19.04.2007 | 04.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bo Lauritzen | 28.02.2005 | 19.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Suzette Knudsgaard | 28.02.2005 | 19.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Søren Holm | 06.09.2002 | 25.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Eltang | 16.06.2000 | 03.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Christian Krarup Kjær | 16.06.2000 | 28.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Mads Krarup Kjær | 16.06.2000 | 28.02.2005 | bestyrelsesmedlem |