Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Hansen | 22.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kristina Trynskov Christiansen | 22.05.2024 | formand |
Kurt Trynskov | 27.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Hansen | 07.02.2024 | 21.05.2024 | formand |
Mia Anne Helving Rasmussen | 25.10.2021 | 02.02.2024 | formand |
Kristina Trynskov Christiansen | 20.06.2013 | 21.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Friis Christensen | 20.06.2013 | 25.10.2021 | formand |
Christian Brøndum | 31.12.2005 | 20.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jan Rytter Hansen | 27.06.2000 | 20.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Egon Trynskov | 27.06.2000 | 31.12.2005 | bestyrelsesmedlem |