Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Troels Wittrup | 24.06.2007 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan With Sørensen | 01.02.2001 | 24.06.2007 | adm. dir |
Lars Jacobsen | 16.10.2000 | 01.02.2001 | direktion |
Allan With Sørensen | 14.06.2000 | 16.10.2000 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Troels Wittrup | 14.06.2000 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan With Sørensen | 14.06.2000 | 31.12.2019 | bestyrelse |
Jonas Brock | 14.06.2000 | 24.06.2007 | bestyrelse |
Anders Søttrup Dinesen | 14.06.2000 | 01.04.2001 | bestyrelse |
Lars Jacobsen | 14.06.2000 | 01.02.2001 | bestyrelse |