Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-23 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2011-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HST HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: FOUNDERS MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: FOUNDERS MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: FOUNDERS MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FOUNDERS MANAGEMENT ApS. (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Legale ejere: CREP 3 ApS, CREP 2 ApS, CREP 1 ApS (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-14 fjernes Legale ejere: Peter Frederik Suhm Heering (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Rosemarie Heering, Emilie Susanne Heering (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-12-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-30 tilføjes Vedtægter: 2016-12-30 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 8, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-04-30)
Den 2013-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundvænget 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2013-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer og yde konsulentydelser, samt, direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-30 tilføjes Navne: CREP ApS (offentliggjort 2013-04-30)
Den 2013-04-29 fjernes Navne: PETER HEERING GROUP ApS (offentliggjort 2000-07-19)
Den 2013-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-30 tilføjes Vedtægter: 2013-04-30 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundvænget 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2003-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Juels Gade 8, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-27 fjernes Revisor: Lund Thomsen & Partnere (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-06-27 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2000-06-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2000-06-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2000-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Juels Gade 8, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-13 tilføjes Direktion: Peter Frederik Suhm Heering (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-13 tilføjes Legale ejere: Peter Frederik Suhm Heering (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2000-06-13 tilføjes Navne: PETER HEERING GROUP ApS (offentliggjort 2000-07-19)
Den 2000-06-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Frederik Suhm Heering (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2000-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-06-13 tilføjes Revisor: Lund Thomsen & Partnere (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-13 tilføjes Stiftere: Peter Frederik Suhm Heering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-07-19)
Den 2000-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)