Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-06-07 sletter virksomheden Ejerskaber: SENIORBYG.COM ApS. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Pallisbjergvej 3, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-05-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-14 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Legale ejere: Ib Steen Gregersen (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Navne: PROJEKTKONTORET A/S (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Stiftere: Ib Steen Gregersen (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-10-30 fjernes Bestyrelse: Ib Steen Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-30 fjernes Direktion: Ib Steen Gregersen (direktion) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-30 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET VEST, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-12 tilføjes Bestyrelse: Carsten Dahl Gregersen (formand) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2009-11-12 fjernes Bestyrelse: Jette Gregersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-12-14)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-03-07)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pallisbjergvej 3, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Pallisbjergvej 3, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-03-07)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-17 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET VEST, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2005-05-17 fjernes Revisor: SIKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-03 tilføjes Revisor: SIKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-03 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage kapitalinvesteringer i andre virksomheder, at yde rådgivning for andre virksomheder, at igangsætte og gennemføre konkrete projekter enten i eget regi eller for andre virksomheder (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2001-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2001-05-31 tilføjes Vedtægter: 2001-05-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pallisbjergvej 3, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-14 tilføjes Bestyrelse: Jette Gregersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Direktion: Ib Steen Gregersen (direktion) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2000-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-05-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2000-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-14 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2000-06-14 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2000-12-14)
Den 2000-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2000-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2000-06-14 tilføjes Legale ejere: Ib Steen Gregersen (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2000-06-14 tilføjes Navne: PROJEKTKONTORET A/S (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2000-06-14 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2000-06-14 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2000-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2000-06-14 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Stiftere: Ib Steen Gregersen (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2000-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2000-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-06)