Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2019-03-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Kamii Sushi & Asian Concept ApS. (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2023-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 22, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-09 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Legale ejere: Yin Yu, Carolina Palega (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Navne: KAMII HORSENS ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Reelle ejere: Yin Yu, Carolina Palega (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Stiftere: Yin Yu, Xiaohui Yu, Qi Chen (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-05)
Den 2022-06-02 fjernes Direktion: Carolina Palega (direktør) (offentliggjort 2022-06-05)
Den 2022-06-04 Statstidende Dekret
Den 2021-12-12 tilføjes Direktion: Carolina Palega (direktør) (offentliggjort 2022-06-05)
Den 2021-12-12 fjernes Direktion: Yu Chen (direktør) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-23 tilføjes Vedtægter: 2021-04-23 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 tilføjes Legale ejere: Carolina Palega (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2020-01-15 fjernes Legale ejere: Yu Chen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-01-15 tilføjes Reelle ejere: Carolina Palega (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2020-01-15 fjernes Reelle ejere: Yu Chen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-25 tilføjes Direktion: Yu Chen (direktør) (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2019-03-25 tilføjes Legale ejere: Yu Chen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-03-25 tilføjes Reelle ejere: Yu Chen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-25 fjernes Direktion: Jiani Lin (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-14 tilføjes Direktion: Jiani Lin (direktør) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-06-14 fjernes Direktion: Xiaohui Yu (direktør) (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-14 tilføjes Legale ejere: Yin Yu (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2017-06-14 fjernes Legale ejere: Xiaohui Yu (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-06-13 fjernes Legale ejere: Yin Yu (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-06-14 tilføjes Reelle ejere: Yin Yu (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-16 tilføjes Direktion: Xiaohui Yu (direktør) (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-07-16 fjernes Direktion: Qi Chen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2015-07-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2015-07-16 tilføjes Vedtægter: 2015-07-16 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2015-07-16 fjernes Bestyrelse: Xiaohui Yu (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-12 tilføjes Legale ejere: Yin Yu (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2015-07-10 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTIANSEN ApS (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 22, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Bestyrelse: Xiaohui Yu (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-09 tilføjes Direktion: Qi Chen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsdrift samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-09 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Legale ejere: Xiaohui Yu (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2013-12-09 tilføjes Navne: KAMII HORSENS ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2013-12-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTIANSEN ApS (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2013-12-09 tilføjes Stiftere: Yin Yu, Xiaohui Yu, Qi Chen (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-06-05)
Den 2013-12-09 tilføjes Vedtægter: 2013-12-09 (offentliggjort 2015-07-29)
Den 2013-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2013-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-05)