Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-06 fjernes Bestyrelse: Leif Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Direktion: Leif Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-06 fjernes Navne: APPEARANCE PRINTING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Stiftere: LC PRINTING ApS, ADPRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-05-05)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2001-03-06)
Den 2006-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-01 tilføjes Bestyrelse: Lene Susanne Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Bestyrelse: Morten Blume (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-05-05)
Den 2003-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 32, 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2003-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at skaffe og formidle tryksagsopgaver for danske og udenlandske udbydere og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer. Desuden tegnes selskabet af Leif Christensen alene, så længe han er medlem af selskabets bestyrelse og/eller direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-29 tilføjes Vedtægter: 2003-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-24 tilføjes Bestyrelse: Bo Laurberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 tilføjes Bestyrelse: Morten Blume (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-19 fjernes Bestyrelse: Steen Sirian (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-27 fjernes Bestyrelse: Iben Lindhardt Olsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 32, 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2001-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 77, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2001-03-06)
Den 2001-03-05 fjernes Hovedbranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2001-03-06)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 77, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Bestyrelse: Iben Lindhardt Olsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Direktion: Leif Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2001-03-06)
Den 2000-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Navne: APPEARANCE PRINTING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Stiftere: LC PRINTING ApS, ADPRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)