Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Skovbjerg Hansen | 23.11.2005 | 24.09.2007 | direktion |
Peter Vammen | 15.09.2000 | 23.11.2005 | direktion |
Torben Kjær-Olesen Vinther | 10.07.2000 | 15.06.2000 | direktion |
Jørgen Byriel | 16.06.2000 | 10.07.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Bo Kristensen | 23.02.2004 | 23.11.2005 | formand |
Svend Aage Mønsted | 21.10.2002 | 23.02.2004 | formand |
Peter Vammen | 15.09.2000 | 23.11.2005 | næstformand |
Torben Kjær-Olesen Vinther | 15.09.2000 | 21.10.2002 | bestyrelse |
Mikael Sternberg | 15.09.2000 | 21.10.2002 | formand |