Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2003-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 6, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 fjernes Navne: FANFARE/LILLEBROR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Stiftere: Vagn Karsten Henriksen, Jacob Smike Käszner, EWOLUTION ApS AF 15.5.00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-24 fjernes Bestyrelse: Jacob Smike Käszner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Wagn Kisselhegn Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 6, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Wagn Kisselhegn Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklame-, konsulent- og marketingvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Navne: FANFARE/LILLEBROR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Stiftere: Vagn Karsten Henriksen, Jacob Smike Käszner, EWOLUTION ApS AF 15.5.00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Vedtægter: 2000-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)