Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Toke Rude Trangbæk | 10.06.2021 | direktør |
Ronnie Haarup Hagner Fridthjof | 13.06.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Toke Rude Trangbæk | 22.06.2006 | 14.01.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jack Fridthjof | 08.06.2021 | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Bansholt Oxfeldt | 07.11.2019 | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lone Korslund Jensen | 24.04.2017 | 07.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Toke Rude Trangbæk | 14.01.2015 | 10.06.2021 | formand |
Rikke Blønd Crosby | 14.01.2015 | 07.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Zein | 14.01.2015 | 24.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Windeløv | 04.04.2011 | 15.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Juul | 22.06.2006 | 14.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jan Duckert | 22.06.2006 | 14.01.2015 | formand |
Rasmus Heide Ejersbo | 23.06.2005 | 07.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ronnie Haarup Hagner Fridthjof | 05.09.2002 | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jack Fridthjof | 05.09.2002 | 23.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Merrild Nielsen | 05.09.2002 | 23.06.2005 | bestyrelsesmedlem |