Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagenæs 15, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Direktion: Leif Freddie Larsen (direktion) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Legale ejere: Jette Larsen, Leif Freddie Larsen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Navne: LEIF FREDDIE LARSEN ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Reelle ejere: Jette Larsen, Leif Freddie Larsen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Revisor: REVISION 1-2-3 ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Stiftere: Leif Freddie Larsen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-03-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-15 tilføjes Reelle ejere: Leif Freddie Larsen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: Jette Larsen, Leif Freddie Larsen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2015-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jette Larsen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2012-07-10 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2012-07-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-11-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagenæs 15, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagenæs 15, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2001-01-16)
Den 2004-09-01 tilføjes Revisor: REVISION 1-2-3 ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2004-09-01 fjernes Revisor: Peter Oldvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagenæs 15, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2001-01-16)
Den 2001-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 46, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2001-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2001-01-08 tilføjes Vedtægter: 2001-01-08 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2001-01-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-11-27)
Den 2001-01-01 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med øl og mineralvand (offentliggjort 2001-12-10)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 46, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-21 tilføjes Direktion: Leif Freddie Larsen (direktion) (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2000-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2000-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2000-06-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl og mineralvand (offentliggjort 2001-12-10)
Den 2000-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2000-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2000-06-21 tilføjes Navne: LEIF FREDDIE LARSEN ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2000-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2000-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2000-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2000-06-21 tilføjes Revisor: Peter Oldvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-21 tilføjes Stiftere: Leif Freddie Larsen (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2000-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2000-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-27)