Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Reerslevvej 29, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-16 fjernes Bestyrelse: Peter Hartmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 fjernes Direktion: Axel Ernst Peter Hartmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-16 fjernes Navne: IMPREX HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-16 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 fjernes Revisor: RIH-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 fjernes Stiftere: Peter Hartmann, Christian Michael Peter Hartmann, Axel Ernst Peter Hartmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-28 tilføjes Revisor: RIH-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-28 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reerslevvej 29, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-20 tilføjes Bestyrelse: Peter Hartmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Direktion: Axel Ernst Peter Hartmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, herunder i datterselskaber samt finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Navne: IMPREX HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-20 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Stiftere: Peter Hartmann, Christian Michael Peter Hartmann, Axel Ernst Peter Hartmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Vedtægter: 2000-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)