Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 28, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-15 fjernes Bestyrelse: Kurt Daugaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 fjernes Direktion: Kurt Daugaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-15 fjernes Navne: DANSK REAL INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 fjernes Revisor: BS REVISION V/JESPER SCHMIDT (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 fjernes Stiftere: Dansk Real-Invest v/Kurt Daugaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-17 fjernes Bestyrelse: Ole Møller Jespersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vekselerervirksomhed, herunder formidling og salg af pantebreve og gældsbreve (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 3.145.726,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Navne: DANSK REAL INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-19 fjernes Navne: DANSK REAL INVEST A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-20 tilføjes Revisor: BS REVISION V/JESPER SCHMIDT (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Stiftere: Dansk Real-Invest v/Kurt Daugaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Vedtægter: 2000-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-19 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 28, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Møller Jespersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Kurt Daugaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: DANSK REAL INVEST A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)