Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BH FISK SVANEKE ApS. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-02-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BRILLIANT CAVIAR A/S. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Restaurant Gruppen ApS. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr Strandvej 4, 3730 Nexø (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr Strandvej 4, 3730 Nexø (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Kontaktoplysninger: per.hansen@fishpartners.dk (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr Strandvej 4, 3730 Nexø (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr Strandvej 4, 3730 Nexø (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr Strandvej 4, 3730 Nexø (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr Strandvej 4, 3730 Nexø (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 tilføjes Vedtægter: 2014-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 fjernes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2000-08-10)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr Strandvej 4, 3730 Nexø (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2004-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Strandvej 4, 3730 Nexø (offentliggjort 2004-04-06)
Den 2004-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Strandvej 4, 3730 Nexø (offentliggjort 2004-04-06)
Den 2004-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 17, 3730 Nexø (offentliggjort 2003-06-30)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 17, 3730 Nexø (offentliggjort 2003-06-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 17, 3730 Nexø (offentliggjort 2002-12-17)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-29 tilføjes Bestyrelse: Hanne Lise Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Bestyrelse: Elise Breinholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: mail@fishpartners.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@fishpartners.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-08-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2000-08-10)
Den 2000-08-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 17, 3730 Nexø (offentliggjort 2002-12-17)
Den 2000-06-18 tilføjes Bestyrelse: Elise Breinholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-18 tilføjes Direktion: Per Eiler Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-18 tilføjes Navne: FISH PARTNERS A/S (offentliggjort 2000-06-28)
Den 2000-06-18 tilføjes Reelle ejere: Per Eiler Hansen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2000-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-18 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-18 tilføjes Stiftere: Per Eiler Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 2000-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: Per Eiler Hansen (offentliggjort 2015-05-22)