Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Højmosen 143, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-13 fjernes Navne: CRAMON HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-19 fjernes Direktion: Kurt Cramon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Højmosen 143, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-05 tilføjes Direktion: Kurt Cramon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 fjernes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og andre kapital- andele og yde konsulentbistand samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Navne: CRAMON HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-04 fjernes Navne: KR 837 ApS (offentliggjort 2000-06-22)
Den 2000-07-05 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 tilføjes Vedtægter: 2000-07-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-06 tilføjes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Navne: KR 837 ApS (offentliggjort 2000-06-22)
Den 2000-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)