Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Aggersundvej 21, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 fjernes Direktion: Børge Høgh Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 fjernes Navne: BHS 09 HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 fjernes Stiftere: Børge Høgh Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aggersundvej 21, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Granlidevej 22, 9600 Aars (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalinvesteringer og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 tilføjes Vedtægter: 2011-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 tilføjes Navne: BHS 09 HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-18 fjernes Navne: TECHNO-MATIC HOLDING ApS (offentliggjort 2000-07-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granlidevej 22, 9600 Aars (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Granlidevej 22, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granlidevej 22, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-28 tilføjes Direktion: Børge Høgh Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Navne: TECHNO-MATIC HOLDING ApS (offentliggjort 2000-07-05)
Den 2000-04-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Stiftere: Børge Høgh Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)