Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Revisor | Direktion | Bestyrelse | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-15 tilføjes Vedtægter: 2020-12-15 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2012-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COMM/2IG EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2012-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: COMM2IG A/S. (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2013-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COMM2IG A/S. (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2016-08-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Fenris Software IVS. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2020-11-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-26 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-26 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2014-10-24 tilføjes Direktion: Christian Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Bestyrelse: Christian Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Comm/2 ApS samt at drive handel, herunder investering i og køb af fast ejendom samt værdiapapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 187.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2012-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Legale ejere: STIG JUUL PETERSEN HOLDING ApS, JIMMY AMDEN HANSEN HOLDING ApS, POULSEN VENTURE GROUP ApS (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2012-06-18 tilføjes Navne: COMM/2IG HOLDING ApS (offentliggjort 2012-06-26)
Den 2012-06-17 fjernes Navne: COMM/2 HOLDING ApS (offentliggjort 2000-06-21)
Den 2012-06-18 tilføjes Reelle ejere: Christian Poulsen, Stig Juul Petersen, Jimmy Hansen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2012-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-18 tilføjes Vedtægter: 2012-06-18 (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2009-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokkedal Industripark 104, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2009-08-11)
Den 2009-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-12 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-06-04)
Den 2007-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-06-04)
Den 2007-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-08 tilføjes Bestyrelse: Jimmy Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Direktion: Stig Juul Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Navne: COMM/2 HOLDING ApS (offentliggjort 2000-06-21)
Den 2000-05-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-05-08 tilføjes Stiftere: Stig Juul Petersen, Jimmy Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-06-21)
Den 2000-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)