Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Dekret | xbrl | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Bibranche | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere |
Den 2018-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Skolebakken, Kolding ApS. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2023-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 33, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 33, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 33, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 33, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2022-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Bestyrelse: Bjarne Adsbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Direktion: Bjarne Adsbøll (direktør) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-24 Statstidende Dekret
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvangen 33, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 76, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-09 fjernes Kontaktoplysninger: adsboell@get2net.dk (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Navne: Bega Grunde A/S (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-23 fjernes Navne: ADSBOELL A/S (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-24 tilføjes Vedtægter: 2020-02-24 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-01-02 tilføjes Bestyrelse: Elizabeth Ibsen Adsbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2020-01-02 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Mejer Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 76, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 76, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-28 tilføjes Reelle ejere: Alexander Schrøder Adsbøll, Elizabeth Ibsen Adsbøll (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, herunder udlejning samt at udføre funderingsarbejde og hertil hørende entreprenørarbejde samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 703.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2013-11-26 tilføjes Vedtægter: 2013-11-26 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2011-06-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Mejer Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-01 fjernes Bestyrelse: Elizabeth Ibsen Adsbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-14 tilføjes Bestyrelse: Elizabeth Ibsen Adsbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-14 fjernes Bestyrelse: Erik Ingemann Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2000-09-07)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-12-28)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-06 tilføjes Bestyrelse: Erik Ingemann Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-06 fjernes Bestyrelse: Nils Hansson Nygaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-20 tilføjes Legale ejere: BEGA INVEST ApS (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2004-12-28 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-12-28)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-23 tilføjes Bestyrelse: Nils Hansson Nygaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-23 fjernes Bestyrelse: Birgitte Adsbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-04 tilføjes Direktion: Bjarne Adsbøll (direktør) (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2002-10-04 fjernes Direktion: Stig Grønbæk Weis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-05 tilføjes Direktion: Stig Grønbæk Weis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-05 fjernes Direktion: Bjarne Adsbøll (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-05 tilføjes Navne: ADSBOELL A/S (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2001-03-04 fjernes Navne: ADSBØLL FUNDERING A/S (offentliggjort 2000-12-20)
Den 2001-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: adsboell@get2net.dk (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-13 tilføjes Binavne: ÆRØ ÆBLEHAVEN A/S, KOLDING ERHVERVSPARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-12-01 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Adsbøll (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 701.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Navne: ADSBØLL FUNDERING A/S (offentliggjort 2000-12-20)
Den 2000-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-12-13)
Den 2000-11-30 fjernes Navne: ADSBØLL FUNDERING ApS (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2000-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-07 tilføjes Hovedbranche: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (offentliggjort 2000-09-07)
Den 2000-09-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 76, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2000-06-15 tilføjes Direktion: Bjarne Adsbøll (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-15 tilføjes Navne: ADSBØLL FUNDERING ApS (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2000-06-15 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Adsbøll (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2000-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2000-06-15 tilføjes Stiftere: AE 2022 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2000-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-26)