Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Grønvald | 01.01.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aleks Ulrik Olesen | 01.01.2018 | 31.03.2019 | direktør |
Bent Sparke | 01.01.2009 | 01.01.2018 | adm. dir |
Morten Mehlsen | 31.12.2007 | 01.01.2009 | direktion |
Bent Sparke | 14.06.2000 | 31.12.2007 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Grønvald | 01.07.2013 | bestyrelse |
Aleks Ulrik Olesen | 01.01.2009 | bestyrelse |
Klaus Jørgensen | 01.01.2009 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Sollie | 01.01.2018 | 31.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Mølholm | 16.06.2009 | 19.11.2015 | bestyrelse |
Bent Sparke | 01.01.2009 | 31.03.2019 | bestyrelse |
Per Lykke Jensen | 18.05.2005 | 20.05.2006 | bestyrelse |
Erik Nielsen | 26.02.2002 | 30.06.2013 | bestyrelse |
Morten Mehlsen | 14.06.2000 | 31.01.2009 | bestyrelse |
Jørn Kristensen | 14.06.2000 | 13.04.2003 | bestyrelse |
Allan Ronny Christian Stenz | 14.06.2000 | 26.02.2002 | bestyrelse |