Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Schubertsvej 5, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-06 fjernes Navne: THAI SCANDINAVIA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-06 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-06 fjernes Stiftere: Napassporn Waingin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-29 fjernes Direktion: Sadegh Atarodi Fard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schubertsvej 5, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-14 tilføjes Direktion: Sadegh Atarodi Fard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage aktiv investeringer i mindre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Navne: THAI SCANDINAVIA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Stiftere: Napassporn Waingin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Vedtægter: 2000-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)