Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Wetche | 14.11.2014 | direktør |
Asger Sandberg Petersen | 26.08.2008 | direktør |
Jakob Krogh | 01.04.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Risom | 01.06.2002 | 01.04.2006 | adm. dir |
Jesper Krogh | 02.10.2000 | 01.06.2002 | adm. dir |
Ralph Kofoed | 24.07.2000 | 02.10.2000 | direktør |
Jesper Krogh | 24.07.2000 | 24.07.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Dale | 15.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Terje Ivar Løland | 11.11.2013 | formand |
Martin Ellegaard Petersen | 26.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Wetche | 24.11.2017 | 15.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Krogh | 11.11.2013 | 15.11.2023 | næstformand |
Jakob Krogh | 26.08.2008 | 15.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bent Risom | 03.07.2001 | 27.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Petersen | 03.07.2001 | 11.11.2013 | formand |
Ralph Kofoed | 24.07.2000 | 15.11.2002 | bestyrelsesmedlem |
Hans Erik Steffensen | 24.07.2000 | 03.07.2001 | formand |
Christian di Caterino | 09.06.2000 | 24.07.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jens Lønstrup-Petersen | 09.06.2000 | 24.07.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Krogh | 09.06.2000 | 24.07.2000 | formand |