Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Jessen | 23.06.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andreas Stakemann | 20.05.2000 | 23.06.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jan Roelsgaard | 22.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Allan Jessen | 01.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lena Dyhre Jessen | 01.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Brian Andersen | 01.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
John Mortensen | 01.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Bremer Orloff | 01.11.2022 | 22.09.2023 | bestyrelsesmedlem |