Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-07-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LEXTOR EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-10-02)
Den 2020-07-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-18)
Den 2016-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-18)
Den 2016-06-17 fjernes Revisor: MULTI REVISION BALLERUP, REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-06-18)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Direktion: Bjarne Hartvig Hjulmand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Direktion: Dorte Hjulmand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overmarksvej 14, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-15 tilføjes Direktion: Dorte Hjulmand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, samt gennem datterselskab at drive virksomhed med administration og udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Legale ejere: Bjarne Hartvig Hjulmand (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2000-04-15 tilføjes Navne: LEXTOR HOLDING ApS (offentliggjort 2000-06-16)
Den 2000-04-15 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Hartvig Hjulmand (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2000-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-18)
Den 2000-04-15 tilføjes Revisor: MULTI REVISION BALLERUP, REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-06-18)
Den 2000-04-15 tilføjes Stiftere: Bjarne Hartvig Hjulmand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Vedtægter: 2000-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-06-16)
Den 2000-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)