Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Revisor | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2002-10-09 sletter virksomheden Ejerskaber: MOGENS DAARBAK EJENDOMSSELSKAB A/S. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2009-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: MOGENS DAARBAK A/S. (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MOGENS DAARBAK A/S. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2019-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOGENS DAARBAK EJENDOMSSELSKAB A/S. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2021-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Daarbak Group A/S. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2024-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-01 tilføjes Bestyrelse: Rene Daarbak (formand) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-01 tilføjes Direktion: Troels Daarbak (direktør) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-01 fjernes Direktion: Henny Daarbak (direktør) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-01 tilføjes Vedtægter: 2024-05-01 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 fjernes Bestyrelse: Mogens Daarbak (formand) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 tilføjes Hjemmeside: mdejendomme.dk (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mdejendomme.dk (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 541.706,00 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2019-12-20 tilføjes Legale ejere: HENNY OG MOGENS DAARBAK HOLDING ApS, RENE DAARBAK HOLDING ApS, TROELS DAARBAK HOLDING ApS, Mitzi og Mogens Daarbak Holding ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-12-20 fjernes Legale ejere: HENNY OG MOGENS DAARBAK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-12-19 fjernes Legale ejere: RENE DAARBAK HOLDING ApS, TROELS DAARBAK HOLDING ApS, HENNY OG MOGENS DAARBAK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Reelle ejere: Mogens Daarbak, Troels Daarbak, Rene Daarbak (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-12-20 fjernes Reelle ejere: Mogens Daarbak (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2019-12-19 fjernes Reelle ejere: Troels Daarbak, Rene Daarbak, Mogens Daarbak (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-16 tilføjes Bestyrelse: Mogens Daarbak (formand) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2012-05-16 fjernes Bestyrelse: Mitzi Daarbak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2012-05-16 tilføjes Vedtægter: 2012-05-16 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2012-05-16 fjernes Direktion: Mogens Daarbak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-20 tilføjes Direktion: Henny Daarbak (direktør) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2011-12-19 tilføjes Bestyrelse: Mitzi Daarbak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Legale ejere: HENNY OG MOGENS DAARBAK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-04-17 fjernes Bestyrelse: Mitzi Daarbak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-08 tilføjes Legale ejere: RENE DAARBAK HOLDING ApS, TROELS DAARBAK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2006-05-08 tilføjes Reelle ejere: Troels Daarbak, Rene Daarbak, Mogens Daarbak (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-06-23)
Den 2000-06-23 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-06-23)
Den 2000-06-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2000-06-14 tilføjes Bestyrelse: Mitzi Daarbak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-14 tilføjes Direktion: Mogens Daarbak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-12-27)
Den 2000-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Navne: MOGENS DAARBAK HOLDING A/S (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2000-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-06-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Stiftere: Troels Daarbak, Rene Daarbak, Mogens Daarbak, Mitzi Daarbak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2000-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)