Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Haas | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Ramsdal Vinther | 20.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ole Sjørup Winther | 29.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Ramsdal Winther | 29.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Thonny Ramsdal Winther | 29.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Schmidt Elkjær | 20.05.2015 | 15.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Vindfeld Nielsen | 30.05.2005 | 20.05.2007 | bestyrelsesmedlem |