Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tine Randløv | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Karsten Bentzen Bogh | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Jannik Ejbjerg | 07.06.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Knudsen Kristiansen | 17.03.2000 | 14.04.2020 | formand |
Jørgen Jørgensen | 17.03.2000 | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Martin Lennart Buch | 17.03.2000 | 11.06.2006 | bestyrelsesmedlem |