Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Virksomhedsform | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 tilføjes Direktion: Ulla Bach Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 tilføjes Legale ejere: Ulla Bach Hansen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 tilføjes Reelle ejere: Ulla Bach Hansen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 fjernes Bestyrelse: Ulla Bach Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-10 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2013-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2013-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linåtoften 28, 7451 Sunds (offentliggjort 2013-10-22)
Den 2013-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorupvej 20, 7451 Sunds (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er udelukkende formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 tilføjes Navne: UK 2013 ApS (offentliggjort 2013-10-22)
Den 2013-10-02 fjernes Navne: FLEKSI-LÅGEN HOLDING A/S (offentliggjort 2000-08-15)
Den 2013-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2013-10-03 tilføjes Vedtægter: 2013-10-03 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2013-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-22)
Den 2013-10-02 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-08-15)
Den 2013-10-03 fjernes Bestyrelse: Ulla Bach Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-23 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Kampmann Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-23 fjernes Bestyrelse: Svend Bøtker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Bestyrelse: Svend Bøtker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 fjernes Bestyrelse: Rigmor Lillian Bornerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: fleksi@mail.mira.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorupvej 20, 7451 Sunds (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-08 tilføjes Bestyrelse: Rigmor Lillian Bornerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-08 tilføjes Direktion: Kai Kampmann Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Legale ejere: Kai Kampmann Hansen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2000-05-08 tilføjes Navne: FLEKSI-LÅGEN HOLDING A/S (offentliggjort 2000-08-15)
Den 2000-05-08 tilføjes Reelle ejere: Kai Kampmann Hansen (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2000-05-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2000-05-08 tilføjes Stiftere: Kai Kampmann Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-08-15)
Den 2000-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)