Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Direktion | Stiftere |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-10 fjernes Revisor: Ove Roland Petersen (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2000-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKOVENTREPRENØR MICHAEL HENRIKSEN A/S. (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2000-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HELA EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2008-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GOLF-SKI A/S. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Rishøjgaard ApS. (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rishøjgaard P/S. (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2020-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jernstøberiet A/S. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Jernstøberiet ApS. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 tilføjes Reelle ejere: Michael Casper Henriksen (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2001-05-17)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlystvej 30, 4300 Holbæk (offentliggjort 2007-08-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Højlystvej 30, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje og besidde ejendomme samt ejerandele i andre virksomheder og at eje, udleje og lease fast ejendom og maskiner/driftsmidler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-19 tilføjes Vedtægter: 2004-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 tilføjes Navne: FOREST HOLDING ApS (offentliggjort 2000-08-17)
Den 2000-08-14 fjernes Navne: M.H. HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højlystvej 30, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2001-05-17)
Den 2000-05-29 tilføjes Legale ejere: Michael Casper Henriksen (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2000-05-29 tilføjes Navne: M.H. HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-05-29 tilføjes Revisor: Ove Roland Petersen (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2000-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-08-17)
Den 2000-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1922-05-29 tilføjes Direktion: Michael Casper Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1922-05-29 tilføjes Stiftere: Michael Casper Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)