Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 21, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-15 fjernes Direktion: Marcus Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-15 fjernes Navne: RESTAURANT BØRSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Stiftere: Puk Boje, Dan Voss Egeberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 fjernes Revisor: REVISOR SØREN FUNDER ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-28 tilføjes Direktion: Marcus Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 fjernes Direktion: Dan Voss Egeberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 21, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Direktion: Dan Voss Egeberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Navne: RESTAURANT BØRSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Revisor: REVISOR SØREN FUNDER ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Stiftere: Puk Boje, Dan Voss Egeberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Vedtægter: 2000-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)