Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-16 tilføjes Legale ejere: Gunnar Peter Jensen (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-16 tilføjes Reelle ejere: Gunnar Peter Jensen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration af egne midler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Navne: GUNNAR PETER JENSEN ApS (offentliggjort 2010-07-22)
Den 2010-05-30 fjernes Navne: GUNNAR OG LIS JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-06-07)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ERIK FAURBY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ERIK FAURBY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 fjernes Revisor: Erik Faurby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Billesborgvej 9, 4681 Herfølge (offentliggjort 2013-02-15)
Den 2007-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Svend Grates Vej 5, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Grates Vej 5, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Direktion: Gunnar Peter Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Navne: GUNNAR OG LIS JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-06-07)
Den 2000-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Revisor: Erik Faurby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Stiftere: Gunnar Peter Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-06-07)
Den 2000-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)