Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelagervej 161, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-04 fjernes Navne: RENÉ LÆRKE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 fjernes Stiftere: René Lærke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-09 fjernes Direktion: René Lærke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-18 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelagervej 161, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Direktion: René Lærke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskabsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Navne: RENÉ LÆRKE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Stiftere: René Lærke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Vedtægter: 2000-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)