Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ermelundsvej 90, 1. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Bestyrelse: Flemming Petersen (formand) (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Direktion: Jens Erik Thorndahl (direktør) (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-20 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Kontaktoplysninger: jens@thorndahl.nu (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Legale ejere: RIKKESEGE EJENDOMME OG INVESTERING ApS, Jens Erik Thorndahl (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Navne: J.E. THORNDAHL HOLDING A/S (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Reelle ejere: Flemming Petersen, Jens Erik Thorndahl, Flemming Petersen (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ermelundsvej 90, 1. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2021-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidørevej 60, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@thorndahl.nu (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-13 tilføjes Reelle ejere: Flemming Petersen (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2019-06-12 fjernes Reelle ejere: Flemming Petersen (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2019-06-13 fjernes Legale ejere: Flemming Petersen (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2018-10-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2017-10-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-21 tilføjes Formål: Det er selskabetes formål at eje kapitalandele i virksomheder, som har som formål at drive virksomhed med at sælge, implementere og drive loyalitetskoncepter målrettet mod kunders medarbejdere og eller kunder samt i virksomheder, der har til formål at drive virksomhed med handel med ydelser og produkter primært via internettet. (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2013-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af ét bestyrelsesmedlem eller af én direktør. (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2013-10-21 tilføjes Vedtægter: 2013-10-21 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2013-10-21 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Legale ejere: Jens Erik Thorndahl (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2012-10-12 tilføjes Reelle ejere: Jens Erik Thorndahl (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2012-10-12 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Legale ejere: Flemming Petersen, RIKKESEGE EJENDOMME OG INVESTERING ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Reelle ejere: Flemming Petersen, Flemming Petersen (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-04-09)
Den 2000-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidørevej 60, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2000-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-09 tilføjes Navne: J.E. THORNDAHL HOLDING A/S (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2000-08-08 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2151 (offentliggjort 2000-05-29)
Den 2000-06-30 tilføjes Bestyrelse: Flemming Petersen (formand) (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2000-06-30 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Direktion: Jens Erik Thorndahl (direktør) (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2000-06-30 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-20 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-20 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2000-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-20 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2000-05-20 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-04-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2000-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2000-05-20 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2151 (offentliggjort 2000-05-29)
Den 2000-05-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2000-05-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2000-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2000-05-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2000-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2000-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-23)