Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2012-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET STENGÅRDS ALLE ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: AMAGERBROGADE 118 HOLDING II ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET VENØGADE 24 A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-11-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KRUSE JOHANSEN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2016-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TEEDAWN ApS. (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2016-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Flavia X A/S. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2018-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Flavia XV A/S. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2021-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KPK Nature Invest ApS. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsvej 12, 8963 Auning (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Schousgade 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schousgade 2, 8900 Randers C (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2018-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 228, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kimkrusejohansen@gmail.com (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 228, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2018-05-13)
Den 2017-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 228, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2012-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 228, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2012-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Haraldsvej 60, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2009-01-08)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsvej 60, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2009-01-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Haraldsvej 60, 8900 Randers C (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2006-05-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsvej 60, 8900 Randers C (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2000-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Haraldsvej 6, 8900 Randers C (offentliggjort 2000-08-07)
Den 2000-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldsvej 6, 8900 Randers C (offentliggjort 2000-08-07)
Den 2000-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Direktion: Kim Kruse Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Navne: KIM KRUSE JOHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-08-07)
Den 2000-06-29 fjernes Navne: PBH 27.303 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Vedtægter: 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Legale ejere: Kim Kruse Johansen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2000-05-15 tilføjes Navne: PBH 27.303 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Reelle ejere: Kim Kruse Johansen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2000-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-05-15 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-05-25)
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)