Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 66, 2., 1260 København K (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-26 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Legale ejere: Cariseda Investments Limited, CARUS ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Navne: EJD.SELSKABET HOLSTEIN 1 ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Reelle ejere: Jakob Veise, Thorbjørn Roland Reinholdt Nielsen (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Stiftere: Erik Dalby Hansen (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2021-12-03 Statstidende Dekret
Den 2021-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-04)
Den 2021-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-04)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-04)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Martin Vendelbo Goldschmidt Veise (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 66, 2., 1260 København K (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2019-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Buegade 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buegade 1, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 26, 1., 1306 København K (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-07-17 fjernes Kontaktoplysninger: alo@cphlaw.dk (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2016-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 26, 1., 1306 København K (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Aastrupvej 85, 6100 Haderslev (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-25 tilføjes Kontaktoplysninger: alo@cphlaw.dk (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2016-07-24 fjernes Kontaktoplysninger: direktion@jmam.dk (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Martin Vendelbo Goldschmidt Veise (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2016-07-01 fjernes Direktion: Erik Dalby Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Cariseda Investments Limited, CARUS ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jakob Veise, Thorbjørn Roland Reinholdt Nielsen (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: Erik Dalby Hansen (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: direktion@jmam.dk (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-01-28 fjernes Kontaktoplysninger: erik@dalbyhansen.com (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2015-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aastrupvej 85, 6100 Haderslev (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 26, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2014-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 26, 6100 Haderslev (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2014-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Aastrupvej 85, 6100 Haderslev (offentliggjort 2014-06-13)
Den 2013-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aastrupvej 85, 6100 Haderslev (offentliggjort 2014-06-13)
Den 2013-11-26 tilføjes Direktion: Erik Dalby Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt værdipapi-rer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-26 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: erik@dalbyhansen.com (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2013-11-26 tilføjes Legale ejere: Erik Dalby Hansen (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2013-11-26 tilføjes Navne: EJD.SELSKABET HOLSTEIN 1 ApS (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Stiftere: Erik Dalby Hansen (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2013-11-26 tilføjes Vedtægter: 2013-11-26 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2013-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)