Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedegårdsvej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-27 fjernes Direktion: Brian Borre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-27 fjernes Navne: BRIAN BORRE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Stiftere: Brian Borre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedegårdsvej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-18 tilføjes Direktion: Brian Borre (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Navne: BRIAN BORRE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Stiftere: Brian Borre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Vedtægter: 2000-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)