Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: A.C.Illums Vej 8, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 fjernes Direktion: Michael Dons Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 fjernes Navne: DR GULVE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Stiftere: Michael Dons Andersen, Lars Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Navne: DR GULVE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Vedtægter: 2008-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-31 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-08-28 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-08-31 fjernes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-08-31 fjernes Navne: DR GULVE ApS (offentliggjort 2000-06-16)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.C.Illums Vej 8, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 27, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed (offentliggjort 2000-06-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 27, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 27, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-11-02)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 27, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2004-11-02)
Den 2004-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 2, 1. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2001-01-15)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-22 tilføjes Stiftere: Michael Dons Andersen, Lars Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 fjernes Stiftere: Lars Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 fjernes Stiftere: Michael Dons Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-09 tilføjes Hovedbranche: Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed (offentliggjort 2000-06-09)
Den 2000-06-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 2, 1. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2001-01-15)
Den 2000-05-16 tilføjes Direktion: Michael Dons Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Navne: DR GULVE ApS (offentliggjort 2000-06-16)
Den 2000-05-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Revisor: AKTIV REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Stiftere: Michael Dons Andersen, Lars Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)