Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2006-10-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANAMEDIC ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2006-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S ØLANDS BUTIKSCENTER. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: D.LIFE ApS. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: SizeGenetics DK ApS. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Advice Capital Breakthrough Biotech Fund A/S. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-11-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: D.LIFE ApS. (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2023-01-31 fjernes Revisor: Dueholm & Partnere, Godkendt Revisionshus (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-08-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bostamose Østre Stræde 1, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bostamose Østre Stræde 1, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2021-08-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 tilføjes Revisor: Dueholm & Partnere, Godkendt Revisionshus (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2020-10-06 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-17 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2013-01-17 fjernes Revisor: Inge Nilsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2011-05-02)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-06-23)
Den 2006-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde værdipapirer samt formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Legale ejere: Jes Bech Müller (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2006-10-12 tilføjes Reelle ejere: Jes Bech Müller (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2006-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 tilføjes Vedtægter: 2006-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Revisor: Inge Nilsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bostamose Østre Stræde 1, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2002-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 73, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 fjernes Revisor: Gaden 26 ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-06-23)
Den 2000-06-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 73, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-16 tilføjes Direktion: Jes Bech Müller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 205.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Navne: JBM HOLDING ApS (offentliggjort 2000-06-14)
Den 2000-05-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-05-16 tilføjes Revisor: Gaden 26 ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Stiftere: Jes Bech Müller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-06-14)
Den 2000-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)