Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhøjgårdsvej 33, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-27 fjernes Direktion: Mogens Them Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-27 fjernes Navne: MELHOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 fjernes Stiftere: Mogens Them Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-07 fjernes Revisor: Torben Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhøjgårdsvej 33, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-07 tilføjes Direktion: Mogens Them Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Navne: MELHOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Revisor: Torben Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Stiftere: Mogens Them Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Vedtægter: 2000-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)