Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmensvej 15, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-31 fjernes Direktion: Mads Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-19 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-31 fjernes Navne: LAMA TRADING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-31 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-31 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-31 fjernes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-31 fjernes Stiftere: Mads Christiansen, Lars Christiansen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-03-05 fjernes Stiftere: Lars Hørlyck Christensen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-02-26 fjernes Stiftere: Ann-Dorte Husted Tronborg Pallesen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-12-02 tilføjes Vedtægter: 2011-12-02 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmensvej 15, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmensvej 15, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmensvej 15, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-19 tilføjes Direktion: Lars Hørlyck Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-04-19 fjernes Direktion: Lars Hørlyck Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-19 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-04-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-04-19 tilføjes Navne: LAMA TRADING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-04-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-04-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-04-19 tilføjes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-04-19 tilføjes Stiftere: Mads Christiansen, Lars Hørlyck Christensen, Lars Christiansen, Ann-Dorte Husted Tronborg Pallesen (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)