Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform | Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse |
Den 2024-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Nu Hansens Pl 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: formanden@ak73.dk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Navne: Atletikklubben af 1973 København (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Nu Hansens Pl 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Hjemmeside: ak73.dk (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Kontaktoplysninger: formanden@ak73.dk (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Navne: Atletikklubben af 1973 København (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Nu Hansens Pl 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Nu Hansens Plads 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-15 tilføjes Hjemmeside: ak73.dk (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-03-03 fjernes Hjemmeside: ak73.dk (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-15 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-03-03 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: formanden@ak73.dk (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-03-03 fjernes Kontaktoplysninger: formanden@ak73.dk (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-15 tilføjes Navne: Atletikklubben af 1973 København (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-03-03 fjernes Navne: Atletikklubben Af 1973 København (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-03-03 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Nu Hansens Plads 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2017-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Nu Hansens Plads 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Hjemmeside: ak73.dk (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2017-12-30 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: formanden@ak73.dk (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Nu Hansens Plads 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2009-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ungarnsgade 35, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2009-04-06)
Den 2009-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ungarnsgade 35, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2009-04-06)
Den 2009-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 141, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2007-07-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2000-05-17)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 141, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2007-07-09)
Den 2007-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vanløse Allé 16, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vanløse Allé 16, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2006-11-17)
Den 2006-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tåsingegade 2, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2002-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåsingegade 2, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2002-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sveasvej 5, 2., 1917 Frederiksberg C (offentliggjort 2002-04-30)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sveasvej 5, 2., 1917 Frederiksberg C (offentliggjort 2002-04-30)
Den 2000-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 1, 1. 111., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2000-12-04)
Den 2000-05-17 tilføjes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 2000-05-17)
Den 2000-05-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 1, 1. 111., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2000-12-04)
Den 1973-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-09-01 tilføjes Navne: Atletikklubben Af 1973 København (offentliggjort 2021-03-03)
Den 1973-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2018-03-01)