Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Faurgården 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 22, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: palle@byg.as (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2000-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SIGN INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2000-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: A/S HSCDOTDK SKILTE. (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2002-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: EURO SIGNS ApS. (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2008-07-23 sletter virksomheden Ejerskaber: OMPA INVEST ApS. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2009-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: METALBYG KLIP OG BUK ApS. (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2010-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Rørvangsvej 55 ApS. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2012-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOPA INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2019-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: OMPA INVEST ApS. (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-02-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-02-21 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 22, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 22, 4300 Holbæk (offentliggjort 2003-02-13)
Den 2003-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 22, 4300 Holbæk (offentliggjort 2003-02-13)
Den 2003-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 5, 4300 Holbæk (offentliggjort 2001-12-21)
Den 2002-08-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-08-04 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2001-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebslagervej 5, 4300 Holbæk (offentliggjort 2001-12-21)
Den 2001-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kisserupvej 17, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2000-06-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kisserupvej 17, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-28 tilføjes Direktion: Palle Birck Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Legale ejere: Palle Birck Olsen (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2000-04-28 tilføjes Navne: BIRCK HOLDING ApS (offentliggjort 2000-05-24)
Den 2000-04-28 tilføjes Reelle ejere: Palle Birck Olsen (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2000-04-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2000-04-28 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2000-04-28 tilføjes Stiftere: Palle Birck Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Vedtægter: 2000-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-05-24)
Den 2000-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)