Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-04-11 fjernes Binavne: DIN GULVSMED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrup Gade 17, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-28 fjernes Direktion: Claus Rasmus Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-28 fjernes Navne: GULVMANDEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Gade 17, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrup Gade 17, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2004-12-14)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Gade 17, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2004-12-14)
Den 2004-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-30 fjernes Hovedbranche: Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2004-09-22 fjernes Revisor: MER REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 tilføjes Revisor: MER REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Direktion: Claus Rasmus Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 fjernes Direktion: Kim Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-20 tilføjes Direktion: Kim Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre gulv entreprise, bygge entreprise, konsulentopgaver i samme branche, samt heraf følgende virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Navne: GULVMANDEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-19 fjernes Navne: SCSK 5309 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Revisor: HENRIK ULVSGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Vedtægter: 2001-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Revisor: HENRIK ULVSGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Binavne: DIN GULVSMED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Hovedbranche: Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Navne: SCSK 5309 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)