Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenagervej 3, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Bestyrelse: Benny Brenøe Olsson (formand) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Direktion: Thomas Brenøe Olsson (direktør) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-15 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Kontaktoplysninger: mabo_el@hotmail.com (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Legale ejere: Benny Brenøe Olsson, Thomas Brenøe Olsson, Niels Brenøe Olsson (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Navne: MABO EL RINGSTED ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Reelle ejere: Benny Brenøe Olsson, Thomas Brenøe Olsson, Niels Brenøe Olsson (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2017-01-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-01-27 tilføjes Vedtægter: 2017-01-27 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2017-01-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2015-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2015-08-01 fjernes Revisor: CØP ApS (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2013-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mabo_el@hotmail.com (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2012-09-18 tilføjes Bestyrelse: Thomas Brenøe Olsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2012-09-18 tilføjes Direktion: Thomas Brenøe Olsson (direktør) (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2012-09-18 fjernes Direktion: Niels Brenøe Olsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-18 tilføjes Legale ejere: Benny Brenøe Olsson, Thomas Brenøe Olsson, Niels Brenøe Olsson (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2012-02-24 tilføjes Direktion: Niels Brenøe Olsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-24 fjernes Direktion: Thomas Brenøe Olsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af jernbaneteknisk udstyr samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2012-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2012-02-24 tilføjes Vedtægter: 2012-02-24 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2012-02-24 fjernes Bestyrelse: Thomas Brenøe Olsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenagervej 3, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2001-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-30 tilføjes Bestyrelse: Thomas Brenøe Olsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-30 tilføjes Direktion: Thomas Brenøe Olsson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-30 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-30 tilføjes Navne: MABO EL RINGSTED ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2001-11-29 fjernes Navne: SCSK 5306 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-30 tilføjes Reelle ejere: Benny Brenøe Olsson, Thomas Brenøe Olsson, Niels Brenøe Olsson (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2001-11-30 tilføjes Revisor: CØP ApS (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2001-11-30 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2001-09-30 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2000-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-15 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2000-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2000-05-15 tilføjes Navne: SCSK 5306 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2000-05-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2000-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2000-05-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-10)