Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelstrupvej 10, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-16 fjernes Bestyrelse: Erik Fruergaard Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Direktion: Erik Fruergaard Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-16 fjernes Navne: BORUP GRUPPEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-11-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, besidde og sælge aktier og anparter samt at forestå administration for datterselskaber og Borup Cotel I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, der ikke må være direktør i selskabet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 tilføjes Vedtægter: 2005-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-24 tilføjes Bestyrelse: Lene Strandet Eriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 fjernes Bestyrelse: Henning Aabrik (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-04 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-18 tilføjes Bestyrelse: Henning Aabrik (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-18 fjernes Bestyrelse: Helge Arnt Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-11-15)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-03-07)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelstrupvej 10, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Virksundvej 111, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2000-08-22)
Den 2002-05-28 tilføjes Bestyrelse: Helge Arnt Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 525.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-03-07)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virksundvej 111, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2000-08-22)
Den 2000-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-07 tilføjes Bestyrelse: Erik Fruergaard Eriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 fjernes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Direktion: Erik Fruergaard Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 tilføjes Navne: BORUP GRUPPEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-06 fjernes Navne: SLP 11.605 A/S (offentliggjort 2000-06-07)
Den 2000-07-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-07 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-16 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-16 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Navne: SLP 11.605 A/S (offentliggjort 2000-06-07)
Den 2000-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)