Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital |
Den 2013-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 41, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2013-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2013-12-27 fjernes Navne: AGTRUPVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2013-12-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 fjernes Stiftere: Peter Tærø Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2013-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 fjernes Direktion: Peter Tærø Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-19 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje kommercielle skove og at rive sådanne for egen eller fremmed regning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Navne: AGTRUPVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2011-09-28 fjernes Navne: COILLE RIGH FOREST ESTATES ApS (offentliggjort 2009-10-28)
Den 2011-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Vedtægter: 2011-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 fjernes Binavne: AGTRUPVIG FOREST MANAGEMENT ApS, AGRUPVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Navne: COILLE RIGH FOREST ESTATES ApS (offentliggjort 2009-10-28)
Den 2009-10-27 fjernes Navne: AGTRUPVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2000-05-16)
Den 2008-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemose Allé 41, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2008-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Agtrup Midtskovvej 32, 6091 Bjert (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 tilføjes Direktion: Karen Marie Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 fjernes Direktion: Anders Tærø Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-08 tilføjes Direktion: Anders Tærø Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agtrup Midtskovvej 32, 6091 Bjert (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-04 tilføjes Binavne: AGTRUPVIG FOREST MANAGEMENT ApS, AGRUPVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Direktion: Peter Tærø Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Navne: AGTRUPVIG HOLDING ApS (offentliggjort 2000-05-16)
Den 2000-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Stiftere: Peter Tærø Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2000-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)