Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 82, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-25 fjernes Navne: ATVENT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 fjernes Stiftere: Asgeir Thordarson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Vedtægter: 2002-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-25 fjernes Direktion: Asgeir Thordarson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 82, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Collinsgade 6, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Collinsgade 6, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 tilføjes Direktion: Asgeir Thordarson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Navne: ATVENT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Stiftere: Asgeir Thordarson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)