Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerled 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-05 fjernes Direktion: Niels Werner Baunsøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-05 fjernes Navne: NESER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Direktion: Niels Peter Houlberg Baunsøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2000-07-19)
Den 2007-07-16 tilføjes Direktion: Niels Peter Houlberg Baunsøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-03-17 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-17 fjernes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri og køb og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 tilføjes Vedtægter: 2002-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-14 tilføjes Navne: NESER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-13 fjernes Navne: VHB ApS (offentliggjort 2000-06-26)
Den 2000-07-19 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2000-07-19)
Den 2000-07-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerled 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-19 tilføjes Direktion: Niels Werner Baunsøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-19 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-19 tilføjes Navne: VHB ApS (offentliggjort 2000-06-26)
Den 2000-06-18 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3935 (offentliggjort 2000-05-15)
Den 2000-06-19 tilføjes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3935 (offentliggjort 2000-05-15)
Den 2000-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)