Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Direktion | Vedtægter | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-09 tilføjes Reelle ejere: Mia Østergaard Nielsen, Nina Østergaard Borris (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 tilføjes Direktion: Per Frithiof Ekmann (direktør) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-21 fjernes Direktion: Torben Andersen (direktion) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-07-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-10 tilføjes Vedtægter: 2016-03-10 (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2014-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve rederidrift og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 tilføjes Navne: UNI-TANKERS M/T "SAMUS SWAN" ApS (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2014-01-22 fjernes Navne: UNI-TANKERS M/T "KARDEMIR" ApS (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2014-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-23 tilføjes Vedtægter: 2014-01-23 (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2013-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Turbinevej 10, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2013-12-04 tilføjes Direktion: Torben Andersen (direktion) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2013-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2013-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Legale ejere: UNI-TANKERS A/S (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2013-12-04 tilføjes Navne: UNI-TANKERS M/T "KARDEMIR" ApS (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-12-04 tilføjes Reelle ejere: Torben Østergaard Nielsen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2013-12-04 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-12-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Stiftere: UNI-TANKERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2013-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)