Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Regnskabs år | Revisor | ||||
Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Formål | ||||
Legale ejere | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Vedtægter: 2024-07-02 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-02 fjernes Direktion: Christopher Lucas Norman Lyngbye (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-31 tilføjes Direktion: Christopher Lucas Norman Lyngbye (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-08-31 fjernes Direktion: Rasmus Berger Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-31 tilføjes Vedtægter: 2023-08-31 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 tilføjes Direktion: Adam Nederby Falbert (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-06-14 tilføjes Vedtægter: 2021-06-14 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 7, 1159 København K (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 København K (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-13 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-04-12 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-04-13 fjernes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 København K (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 17, 4., 1462 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-15 tilføjes Vedtægter: 2019-03-15 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2019-03-15 fjernes Direktion: Adam Nederby Falbert (direktør) (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-26 tilføjes Vedtægter: 2018-11-26 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-09 fjernes Reelle ejere: Adam Nederby Falbert (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-07 tilføjes Direktion: Rasmus Berger Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2018-05-07 fjernes Direktion: Thomas Nedergaard Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 17, 4., 1462 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jomfru Ane Gade 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2016-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som cocktailbar, bar, restaurant, natklub og café samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2016-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-23 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2016-05-23 tilføjes Direktion: Thomas Nedergaard Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2016-05-23 fjernes Direktion: Finn Hvillum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-23 tilføjes Legale ejere: ReKom Aalborg ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-05-22 fjernes Legale ejere: ReKom Aalborg ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-05-23 tilføjes Reelle ejere: Adam Nederby Falbert (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-05-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-05-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2016-05-23 tilføjes Vedtægter: 2016-05-23 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: ReKom Aalborg ApS (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2016-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-01-01 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: MUSIKHUSET JOMFRU ANE GADE ApS (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2015-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2015-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-07-01 (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er restaurationsvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2014-04-10 tilføjes Navne: VIGGO'S VÆRTSHUS ApS (offentliggjort 2014-04-10)
Den 2014-04-09 fjernes Navne: STORM P AALBORG ApS (offentliggjort 2014-04-10)
Den 2014-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2014-04-10 tilføjes Vedtægter: 2014-04-10 (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2000-08-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Direktion: Finn Hvillum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-01 fjernes Direktion: Rikke Algreen Starskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-01 tilføjes Legale ejere: MUSIKHUSET JOMFRU ANE GADE ApS (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2003-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-07-01 (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jomfru Ane Gade 11, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2000-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-16 tilføjes Direktion: Rikke Algreen Starskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-16 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-16 tilføjes Navne: STORM P AALBORG ApS (offentliggjort 2014-04-10)
Den 2000-06-15 fjernes Navne: ABN NR. 401 ApS (offentliggjort 2000-05-23)
Den 2000-06-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2000-06-16 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-10 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-10 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2000-08-21)
Den 2000-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-10 tilføjes Navne: ABN NR. 401 ApS (offentliggjort 2000-05-23)
Den 2000-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2000-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-19)
Den 2000-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-05-10 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-10 tilføjes Stiftere: Advokatfirmat Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-05-23)
Den 2000-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)